Hanes ariannol ROLEYSTONE HORSE AND PONY SANCTUARY

Rhif yr elusen: 1132721
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £24.93k £24.27k £267.97k £29.96k £38.61k
Cyfanswm gwariant £24.86k £24.99k £29.81k £44.75k £127.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £10.00k N/A N/A