LINDISFARNE COLLEGE OF THEOLOGY LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
* Education for Discipleship (an opportunity to enable lay Christians to further develop their learning) * Training for Ministry * Continuing Ministerial and Professional Development for those accredited lay and ordained ministries
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Darlington
- De Tyneside
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Durham
- Gateshead
- Gogledd Tyneside
- Hartlepool
- Northumberland
- Stockton-on-tees
- Sunderland
Llywodraethu
- 21 Mehefin 2010: Cofrestrwyd
- LINDISFARNE REGIONAL TRAINING PARTNERSHIP (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon Dr Alan Bennett Bartlett | Cadeirydd | 06 June 2018 |
|
|||||
Rev Katherine Janet Bagnall | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||
Shirley Morgan | Ymddiriedolwr | 03 January 2023 |
|
|
||||
Rev Rachel Wood | Ymddiriedolwr | 03 January 2023 |
|
|||||
ANTHONY JONATHAN HEWITT | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|||||
Revd Susan McCormack | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £259.49k | £281.15k | £255.04k | £305.59k | £303.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £240.49k | £252.84k | £301.07k | £343.25k | £391.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 03 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 03 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 13 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 13 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 14 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 14 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 03 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 03 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 01 Gorffennaf 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 01 Gorffennaf 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18 MAY 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 15 APRIL 2010 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 08 AUG 2018
Gwrthrychau elusennol
1 THE PROMOTION AND DELIVERY OF EDUCATION FOR THE DISCIPLESHIP, INITIAL MINISTERIAL EDUCATION AND CONTINUING MINISTERIAL DEVELOPMENT FOR BOTH ORDAINED AND LAY MEMBERS OF PARTICIPATING CHRISTIAN CHURCHES 2 THE PROVISION OF OTHER THEOLOGICAL AND MINISTERIAL TRAINING AND CHRISTIAN EDUCATION TO BOTH LAY AND ORDAINED PERSONS 3 ENGAGING AND COOPERATING WITH OTHERS IN SUCH THEOLOGICAL AND MINISTERIAL TRAINING AND CHRISTIAN EDUCATION; AND 4 THE PROMOTION AND RESEARCH INTO THEOLOGY AND RELATED SUBJECTS AND THE PUBLICATION OF THE USEFUL RESULTS THEREOF
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE,
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Lindisfarne College of Theology
Church House
St. Johns Terrace
NORTH SHIELDS
NE29 6HS
- Ffôn:
- 07768788283
- E-bost:
- enquiries@lindisfarnect.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window