BRADFORD ACTION FOR REFUGEES LTD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our activities include help, advice & guidance to the refugee & asylum seeking community. Children and families group, raising awareness of refugees and asylum seekers. Volunteering project.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Bradford
Llywodraethu
- 08 Mai 2013: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1078816 NORTHERN REFUGEE CENTRE
- 03 Awst 2009: Cofrestrwyd
- 08 Mai 2013: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.99k | £231.42k | £267.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.25k | £251.46k | £279.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 17 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 17 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 17 Tachwedd 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 17 Tachwedd 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 10 Awst 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 03 Awst 2010 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19 NOVEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION AND RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP AMONGST THOSE SEEKING ASYLUM, THOSE GRANTED REFUGEE STATUS AND MIGRANTS AND THEIR DEPENDANTS THROUGH THE PROVISION OF ADVICE, ADVOCACY, TRAINING, RECREATIONAL ACTIVITIES, SO AS TO IMPROVE THEIR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES AND ASSIST THEM TO ADAPT WITHIN A NEW COMMUNITY
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window