Ymddiriedolwyr CITY CHURCH NEWCASTLE
Rhif yr elusen: 1133178

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Damian Bramhall | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Joseph Williams | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
James Keith Senior | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Bethan Sian Elliot | Ymddiriedolwr | 11 March 2022 |
|
|
||||
Rebecca Jane Mason | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|
||||
Michelle Ruth Reed | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|
||||
James Paul Shepherd | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.