ymddiriedolwyr THE SOCIETY OF INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Rhif yr elusen: 1133176
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elisa Baronini | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Christos Tassis | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Caroline Henckels | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Vera Helena Thorstensen | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Professor Geraldo Vidigal Neto | Ymddiriedolwr | 21 December 2021 |
|
|
||||
Rodrigo Polanco Lazo | Ymddiriedolwr | 21 December 2021 |
|
|
||||
Professor Victor Augusto Saco Chung | Ymddiriedolwr | 21 December 2021 |
|
|
||||
Tetyana Payosova | Ymddiriedolwr | 21 December 2021 |
|
|
||||
Todd Weiler | Ymddiriedolwr | 21 December 2021 |
|
|
||||
Professor Tracey Epps | Ymddiriedolwr | 21 December 2021 |
|
|
||||
Prof. Olabisi Delebayo Akinkugbe | Ymddiriedolwr | 18 December 2020 |
|
|
||||
Prof. Yuka Fukunaga | Ymddiriedolwr | 18 December 2020 |
|
|
||||
Prof. Fabio Costa Morosini | Ymddiriedolwr | 18 December 2020 |
|
|
||||
Isabelle Monique Andre Van Damme | Ymddiriedolwr | 18 December 2020 |
|
|
||||
Prof. Ilaria Espa | Ymddiriedolwr | 14 July 2018 |
|
|
||||
Prof. Johanna Maria Jacobsson | Ymddiriedolwr | 14 July 2018 |
|
|
||||
Prof. Weihuan Zhou | Ymddiriedolwr | 14 July 2018 |
|
|
||||
Dr Peter Leo Henri Van den Bossche | Ymddiriedolwr | 14 July 2018 |
|
|
||||
Maria Jesus Pereyra Lopez | Ymddiriedolwr | 14 July 2018 |
|
|
||||
Maria Laura Marceddu | Ymddiriedolwr | 14 July 2018 |
|
|
||||
Prof. Li-Tian Hsieh | Ymddiriedolwr | 14 July 2018 |
|
|
||||
Franziska Sucker | Ymddiriedolwr | 14 July 2018 |
|
|
||||
PROFESSOR MARKUS WAGNER | Ymddiriedolwr | 13 July 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.