Hanes ariannol BIG DIFFERENCE COMPANY LIMITED

Rhif yr elusen: 1135167
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 29/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £355.06k £288.96k £346.94k £326.57k £473.35k
Cyfanswm gwariant £320.58k £213.71k £372.74k £437.51k £495.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £29.00k £185.00k £24.00k £24.00k £119.31k