Hanes ariannol BRITISH ASSOCIATION FOR SUPPORTED EMPLOYMENT

Rhif yr elusen: 1136395
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £149.10k £211.51k £132.75k £159.16k £325.48k
Cyfanswm gwariant £131.24k £107.72k £150.33k £218.73k £153.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A