DAWAH FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO PROMOTE THE INTERESTS OF PEOPLE OF EUROPE, AFRICA AND SOUTH ASIA BY THE PROVISION OF RESOURCES IN ORDER TO: A) RELIEVE POVERTY, B) ADVANCE EDUCATION, C) EMPOWER WOMEN AND D) PRESERVE AND PROTECT THEIR GOOD HEALTH.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 06 Tachwedd 2009: Cofrestrwyd
- AL-QASWA (Enw gwaith)
- CLAY COSMETICS (Enw gwaith)
- EN0NE (Enw gwaith)
- ISLAMIC DAWAH FOUNDASHION (Enw gwaith)
- WAAW (Enw gwaith)
- FAIZAN-E-GHAMKOL SHAREEF (Enw blaenorol)
- ISLAMIC DAWAH FOUNDASHION (Enw blaenorol)
- ISLAMIC DAWAH FOUNDATION (Enw blaenorol)
- ISLAMIC DAWAH FOUNDATION (Enw blaenorol)
- MUS1IM (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE LIVING GROUP (TLG) LTD | Ymddiriedolwr | 03 February 2025 |
|
|
||||
Aabish Saeed | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Sarah Ferdinand | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Peter Anthony Hughes | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Helen Deborah Smith | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Faizan Ali Khan | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.22k | £8.63k | £9.22k | £8.55k | £5.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.89k | £8.20k | £8.20k | £7.68k | £4.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Chwefror 2024 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Chwefror 2022 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Mawrth 2021 | 31 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/01/2008 AS AMENDED ON 08/10/2009 AS AMENDED ON 03/06/2011 AS AMENDED ON 12/12/2011 AS AMENDED ON 01/04/2012 AS AMENDED ON 12/06/2013 AS AMENDED ON 28/10/2013
Gwrthrychau elusennol
A) THE ADVANCEMENT OF THE ISLAMIC FAITH AND ISLAMIC EDUCATION B) TO EDUCATE YOUNG PEOPLE AND REVERTS (NEW MUSLIMS) ABOUT GOOD MORALS, MANNERS, AND PRINCIPLES SO AS TO DEVELOP THEIR PERSONALITIES SO THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS PEACEFUL AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY. C) THE PROMOTION OF RELIGIOUS HARMONY AND DIVERSITY BY EDUCATING THE PUBLIC ABOUT ISLAM AND PROMOTING KNOWLEDGE AND UNDER UNDERSTANDING ABOUT THE BELIEFS AND PRACTICES OF DIFFERENCE RELIGIOUS FAITHS, PHILOSOPHICAL BELIEFS AND CULTURES, TO ENABLE COMMUNITIES TO LIVE TOGETHER IN PEACE AND HARMONY. D) ESTABLISHING AND MAINTAINING A COMMUNITY GATHERING PLACE IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Temple Row
BIRMINGHAM
B2 5LS
- Ffôn:
- 01216439988
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window