Hanes ariannol LONDON FATWA COUNCIL

Rhif yr elusen: 1132613
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £107.08k £83.90k £80.12k £94.89k £105.61k
Cyfanswm gwariant £127.33k £74.78k £91.07k £97.23k £120.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A