Hanes ariannol THE CARE WORKERS CHARITY
Rhif yr elusen: 1132286
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £518.02k | £3.58m | £1.40m | £1.48m | £1.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £622.41k | £2.64m | £1.58m | £1.52m | £1.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £100.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £24.27k | £462.00k | £432.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £518.02k | £3.58m | £1.38m | £863.66k | £677.03k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £614.00k | £988.16k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £71 | £687 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £525.88k | £2.63m | £1.57m | £1.50m | £1.64m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £96.53k | £11.10k | £9.87k | £15.16k | £83.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £5.66k | £19.78k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.