THE CARE WORKERS CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity aim to relieve the need of person who are or have been engaged in the care sector, and the widows, widowers, partners, orphans and the other dependents of such persons by relieving poverty and sickness. Care sector will be defined as covering care homes for the older people and for younger adults, domiciliary care providers, day centres and supported living providers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,665,880
Roddion a chymynroddion | £677.03k | |
Weithgareddau elusennol | £988.16k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £687 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,728,063
Codi arian | £83.60k | |
Weithgareddau elusennol | £1.64m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £432,000 o 3 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £83.60k | |
Gwariant elusennol | £1.64m |
Pobl

12 Gweithwyr
5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 23 Hydref 2009: Cofrestrwyd
- THE CARE PROFESSIONALS BENEVOLENT FUND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Clifford Jones | Cadeirydd | 13 September 2017 |
|
|||||
Oonagh Catherine Sharma | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|||||
Nathan William Christian Hollow | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Sophie Chester-Glyn | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||
Lisa Delaney | Ymddiriedolwr | 02 June 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £518.02k | £3.58m | £1.40m | £1.48m | £1.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £622.41k | £2.64m | £1.58m | £1.52m | £1.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £100.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £24.27k | £462.00k | £432.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £518.02k | £3.58m | £1.38m | £863.66k | £677.03k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £614.00k | £988.16k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £71 | £687 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £525.88k | £2.63m | £1.57m | £1.50m | £1.64m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £96.53k | £11.10k | £9.87k | £15.16k | £83.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £5.66k | £19.78k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £529 | £4.80k | £2.87k | £1.20k | £480 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £163.38k | £1.04m | £820.42k | £857.27k | £794.33k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £168.08k | £107.06k | £69.35k | £100.10k | £98.63k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Tachwedd 2020 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Tachwedd 2020 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 07/10/2009 AS AMENDED ON 24/07/2013
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES MUST APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN FURTHERING THE FOLLOWING OBJECTS ("THE OBJECTS") THE CHARITY AIMS TO RELIEVE THE NEEDS OF PERSONS WHO ARE OR HAVE BEEN ENGAGED IN THE CARE SECTOR (SEE DEFINITION BELOW) AND THE WIDOWS, WIDOWERS, PARTNERS, ORPHANS AND OTHER DEPENDANTS OF SUCH PERSONS BY RELIEVING POVERTY AND SICKNESS FOR THE PURPOSE OF THIS CHARITY, THE CARE SECTOR WILL BE DEFINED AS COVERING CARE HOMES FOR OLDER PEOPLE AND FOR YOUNGER ADULTS, DOMICILIARY CARE PROVIDERS, DAY CENTRES AND SUPPORTED LIVING PROVIDERS, TO INCLUDE BOTH PRIVATE (INDEPENDENT) AND PUBLIC.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Rushworth Studios
63 Webber Street
LONDON
SE1 0QW
- Ffôn:
- +447494095389
- E-bost:
- info@thecwc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window