Hanes ariannol HEAR US
Rhif yr elusen: 1135535
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £158.20k | £129.14k | £191.53k | £244.73k | £260.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £144.30k | £153.67k | £147.18k | £181.00k | £242.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £12.04k | £12.04k | N/A | £107.00k | £107.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.04k | N/A | £44.76k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.