ymddiriedolwyr HEAR US
Rhif yr elusen: 1135535
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Millicent Isola Reid | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|||||
Niall Eugene McVeigh | Ymddiriedolwr | 23 December 2021 |
|
|
||||
Jacqueline Ashton | Ymddiriedolwr | 23 December 2021 |
|
|
||||
Josh Baker-Mendoza | Ymddiriedolwr | 30 June 2020 |
|
|
||||
Abeline Greene | Ymddiriedolwr | 20 December 2018 |
|
|
||||
Cassandra Austin | Ymddiriedolwr | 08 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.