THE CONCORDIA FOUNDATION ARTISTS FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
support of young musicians at the beginning of their careers and providing performance opportunities for the wider benefit of the public and young people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 25 Tachwedd 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE WORSHIPFUL COMPANY OF MUSICIANS | Ymddiriedolwr | 05 September 2009 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.41k | £4.53k | £0 | £2.24k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.46k | £8.61k | £2.16k | £7.41k | £2.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 5 MAY 2009
Gwrthrychau elusennol
"1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ART OF MUSIC BY THE PROVISION OF UNDERWRITTEN MUSICAL EVENTS PERFORMED BY HIGHLY TALENTED YOUNG MUSICIANS AT PUBLIC VENUES; AND OR 2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF YOUNG MUSICIANS, OVER THE AGE OF 18, WHO (I) ARE BRITISH NATIONALS OR WHO BEING FOREIGN NATIONALS ARE RESIDENT (WHICH SHALL FOR THESE PURPOSES INCLUDE HAVING LEAVE TO REMAIN) IN THE UNITED KINGDOM; AND (II) WHO IN THE CASE OF INSTRUMENTALISTS INCLUDING ACCOMPANISTS ARE NOT OLDER THAN 27 AND IN THE CASE OF SINGERS NOT OLDER THAN 32 ON 30TH JUNE OF THE YEAR OF AUDITION; AND (III) WHO HAVE EITHER COMPLETED THEIR ADVANCED STUDIES OR ARE ENGAGED IN FULL TIME POSTGRADUATE STUDY AND WHO ARE CONSIDERED BY THE TRUSTEES TO HAVE REACHED SUFFICIENT STANDARD OF MUSICAL PERFORMANCE, BY PROVIDING CONCERT AND OR PERFORMANCE OPPORTUNITIES, AND THE AWARD OF PRIZES (COLLECTIVELY CALLED "AWARDS")."
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 SPEED HIGHWALK
BARBICAN
LONDON
EC2Y 8DX
- Ffôn:
- 02074968980
- E-bost:
- clerk@wcom.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window