COVENTRY VISUALLY IMPAIRED AND SIGHTED TANDEM ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting social interaction of visually impaired and sighted people through physical or mental recreation, including, but not by way of limitation, tandem bicycle riding.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Coventry
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 10 Rhagfyr 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian John Thomas | Cadeirydd | 16 May 2017 |
|
|
||||
Patricia Mulqueen-Wood | Ymddiriedolwr | 11 June 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.85k | £162 | £1.17k | £1.30k | £3.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.14k | £1.76k | £1.94k | £3.16k | £4.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19 OCTOBER 2009
Gwrthrychau elusennol
3. THE CHARITY'S OBJECTS (THE 'OBJECTS') ARE FOR THE RELIEF OF PEOPLE WHO ARE VISUALLY IMPAIRED IN COVENTRY AND THE SURROUNDING AREA, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: 3.1 PROMOTING SOCIAL INTERACTION OF VISUALLY IMPAIRED AND SIGHTED PEOPLE THROUGH PHYSICAL OR MENTAL EXERCISE OR RECREATION INCLUDING BUT NOT BY WAY OF LIMITATION TANDEM BICYCLE RIDING; 3.2 ENCOURAGING, ADVISING AND SUPPORTING MEMBERS OF THE COMMUNITY, VOLUNTARY, PRIVATE AND PUBLIC SECTORS INVOLVED IN ACTIVITIES WITH OR THE CARE OF VISUALLY IMPAIRED PEOPLE; AND 3.3 FACILITATING THE UNDERSTANDING OF AND THE EXCHANGE OF IDEAS AND EXPERIENCES ABOUT VISUAL IMPAIRMENT.'
Maes buddion
COVENTRY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
33 EARLSDON AVENUE SOUTH
EARLSDON
COVENTRY
CV3 5PH
- Ffôn:
- 07808734257
- E-bost:
- coventryvistarides@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window