Hanes ariannol FAMILIES AND BABIES (FAB)
Rhif yr elusen: 1136594
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £770.19k | £750.96k | £718.36k | £785.66k | £776.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £731.31k | £705.47k | £624.38k | £742.84k | £732.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £670.25k | £631.60k | £686.17k | £670.72k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £592.42k | N/A | £19.41k | £22.67k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £24.43k | £0 | £0 | £0 | £105.22k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £745.64k | £80.70k | £67.35k | £76.82k | £665.72k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £1 | £0 | £0 | £775 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £651.01k | £708.83k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £686.44k | £657.28k | £583.63k | £695.41k | £691.48k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £44.86k | £48.18k | £0 | £47.43k | £41.29k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £87.97k | £0 | £15.19k | £0 | £103.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £41.29k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £40.75k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.