ACT 2 GIVE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious and Educational Helping the needy
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 20 Tachwedd 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spencer Shaw | Cadeirydd |
|
|
|||||
Anthony David Levy | Ymddiriedolwr | 18 June 2021 |
|
|
||||
Jonathan Robert Levy | Ymddiriedolwr | 18 June 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £4.00k | £12.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £2.92k | £2.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 22 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 09 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 26 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 26 Mai 2021 | 330 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8 AUGUST 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 14 OCTOBER 2009 as amended on 01 Jul 2018
Gwrthrychau elusennol
(I) THE ADVANCEMENT OF THE JEWISH FAITH (II) TO ADVANCE THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE AND ADULTS THROUGH THE CONTINUED DEVELOPMENT OF THEIR INDIVIDUAL CAPABILITIES, COMPETENCIES, SKILLS AND UNDERSTANDING IN THE SUBJECTS OF THE JEWISH RELIGION. (III) TO HELP YOUNG PEOPLE AND ADULTS, ESPECIALLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH LEISURE TIME ACTIVITIES, SO AS TO DEVELOP THEIR CAPABILITIES AND LIFE SKILLS THAT THEY MAY GROW TO FULL RELIGIOUS MATURITY AS INDIVIDUALS AND USEFUL MEMBERS OF SOCIETY. (IV) THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND INFIRMITY AND (V) THE ADVANCEMENT OF SUCH OTHER OBJECTS AS ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND ARE CHARITABLE ACCORDING TO ENGLISH LAW
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17 Kings Drive
EDGWARE
Middlesex
HA8 8ED
- Ffôn:
- 020 8371 3280
- E-bost:
- info@act2give.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window