Ymddiriedolwyr THE TAVISTOCK TRUST FOR APHASIA
Rhif yr elusen: 1131611

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUCHESS HENRIETTA JOAN BEDFORD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Professor Jane Frances Marshall | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
KEVIN SHURROCK | Ymddiriedolwr | 03 April 2017 |
|
|
||||
Edward Whitley OBE, MCSI | Ymddiriedolwr | 30 October 2014 |
|
|
||||
LYNNE ROSS | Ymddiriedolwr | 08 August 2012 |
|
|||||
Duke of Bedford Andrew BEDFORD | Ymddiriedolwr | 07 June 2011 |
|
|
||||
PROFESSOR HUGH ALAN CROCKARD | Ymddiriedolwr | 07 June 2011 |
|
|||||
THE HON MRS NICOLE CAMPBELL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.