Harborough Cinema

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance education in the knowledge, understanding and appreciation of the arts, particularly the art of film and allied visual techniques for the benefit of the community in the Market Harborough area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 07 Rhagfyr 2009: Cofrestrwyd
- OCTAGON FILMS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Jane Kersey | Ymddiriedolwr | 14 March 2025 |
|
|||||
Robert Morris | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Margaret Shuter | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|||||
Alastair Roy Upcraft | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|
||||
Avril Yvonne Pell | Ymddiriedolwr | 12 March 2021 |
|
|
||||
Ann Petronella Height OBE | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||
MICHAEL JAMES TAYLOR | Ymddiriedolwr | 10 March 2017 |
|
|
||||
MURIEL SUNNIVA BIBBY | Ymddiriedolwr | 02 May 2013 |
|
|
||||
Peter John Mitchell | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GRAHAM RONALD POWELL | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.07k | £1.61k | £20.38k | £42.85k | £52.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.91k | £3.44k | £33.94k | £75.61k | £45.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 14 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 14 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 10 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 10 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 20 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 21 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 16 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 16 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 JUNE 2009 as amended on 04 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
THE SOCIETY'S OBJECTS ARE TO ADVANCE EDUCATION IN THE KNOWLEDGE, UNDERSTANDING AND APPRECIATION OF THE ARTS, PARTICULARLY THE ART OF FILM AND ALLIED VISUAL TECHNIQUES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE MARKET HARBOROUGH AREA. ACTIVITIES TO ACHIEVE THE OBJECTS ARE, BUT ARE NOT LIMITED TO: = THE EXHIBITING OF FILMS AND THE PROVISION OF LECTURES, CONFERENCES, WORKSHOPS, FESTIVALS AND SIMILAR EDUCATIONAL EVENTS RELATED TO FILM WATCHING AND FILM MAKING. = THE ESTABLISHMENT OR FURTHERING OF THE WORK OF OTHER CHARITABLE INSTITUTIONS WITH SIMILAR OBJECTS AND COMPATIBLE ACTIVITIES. = THE PROVISION OF MEANS FOR BRINGING TO THE ATTENTION OF THE PUBLIC, THE WORK OF CREATIVE PEOPLE IN FILM MAKING IN ALL ITS FORMS. = THE PROVISION OF DIGITAL TRANSMISSIONS OF LIVE PERFORMANCES INCLUDING MUSIC CONCERTS, BALLET, OPERA AND DRAMA PRODUCTIONS.
Maes buddion
MARKET HARBOROUGH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 WELHAM ROAD
GREAT BOWDEN
MARKET HARBOROUGH
LE16 7HS
- Ffôn:
- 01858466234
- E-bost:
- peter.mitchell2@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window