ymddiriedolwyr Harborough Cinema
Rhif yr elusen: 1133139
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Morris | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Margaret Shuter | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|||||
Alastair Roy Upcraft | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|
||||
Avril Yvonne Pell | Ymddiriedolwr | 12 March 2021 |
|
|
||||
Ann Petronella Height OBE | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||
MICHAEL JAMES TAYLOR | Ymddiriedolwr | 10 March 2017 |
|
|
||||
MICHAEL CHARLES DAVID ALEXANDER LEE | Ymddiriedolwr | 02 May 2013 |
|
|
||||
ED COVENEY | Ymddiriedolwr | 02 May 2013 |
|
|
||||
MURIEL SUNNIVA BIBBY | Ymddiriedolwr | 02 May 2013 |
|
|
||||
Peter John Mitchell | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GRAHAM RONALD POWELL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.