Hanes ariannol THE GOOD LIFE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1133007
Elusen a dynnwyd

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 15/07/2016 15/07/2017 15/07/2018 15/07/2019 15/07/2020
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A