Hanes ariannol CHESTERFIELD F C COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1136235
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £803.34k | £752.98k | £14.51m | £6.46m | £1.70m | |
|
Cyfanswm gwariant | £825.74k | £808.39k | £4.94m | £8.03m | £2.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £47.00k | £55.00k | £53.76k | £302.50k | £130.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £259.16k | N/A | £87.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.16k | £156.81k | £10.75m | £124.66k | £407.68k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £131.60k | £214.55k | £814.13k | £641.74k | £32.20k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £526.32k | £381.63k | £346.12k | £1.18m | £1.22m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £133.27k | £0 | £2.60m | £4.52m | £39.54k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £825.35k | £807.75k | £1.18m | £1.52m | £2.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £389 | £640 | £368 | £12.81k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £85.52k | £0 | £0 | £48.33k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £3.75m | £6.50m | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.