Hanes ariannol RCCG VICTORY CENTRE FOR ALL NATIONS WALSALL

Rhif yr elusen: 1131690
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £90.55k £83.09k £74.51k £94.25k £141.56k
Cyfanswm gwariant £67.94k £63.71k £66.08k £80.88k £120.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £9.99k N/A N/A N/A