Hanes ariannol WORLD MISSION AGENCY - WINNERS CHAPEL INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1134421
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.21m | £10.40m | £8.94m | £11.21m | £14.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.66m | £8.16m | £9.75m | £7.22m | £10.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.05m | £10.22m | £8.08m | £9.82m | £12.49m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.00k | £2.24k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £121.49k | £120.25k | £842.76k | £1.30m | £1.44m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £30.23k | £50.23k | £15.75k | £84.73k | £242.09k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.66m | £8.16m | £7.20m | £7.21m | £10.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £16.63k | £25.97k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £58.66k | £85.53k | £85.53k | £83.21k | £56.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £242.11k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £16.63k | £25.97k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £2.55m | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.