Hanes ariannol ALL DOGS MATTER
Rhif yr elusen: 1132883
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £307.11k | £298.89k | £340.94k | £354.08k | £423.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £284.73k | £244.21k | £216.93k | £298.27k | £319.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £9.35k | N/A | £4.51k | N/A | £5.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £55.29k | £2.96k | £4.42k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.