NATIONAL SKILLS ACADEMY FOR SOCIAL CARE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Skills Academy was set up by employers to transform the quality of leadership at all levels of the adult social care workforce and beyond. A membership body, the Academy achieves this by developing leadership strategies and practical guidance; by designing and providing leadership development programmes; by identifying good social care trainers; and by developing leadership thinking.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 01 Chwefror 2017: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1079836 SKILLS FOR CARE LTD
- 02 Hydref 2009: Cofrestrwyd
- 01 Chwefror 2017: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 30/06/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.54m | £1.46m | £3.54m | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.83m | £3.79m | £5.70m | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £1.42m | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.52m | £0 | £3.53m | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £26.98k | £38.62k | £7.23k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.77m | £3.71m | £4.64m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £63.80k | £89.17k | £203.56k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £852.47k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 25 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 18 Mai 2016 | 108 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2014 | 02 Gorffennaf 2015 | 63 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2014 | 24 Chwefror 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 14 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 05 Tachwedd 2013 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20/08/2009 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 26/01/2012
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PRESERVE HEALTH AND TO ADVANCE EDUCATION IN PARTICULAR IN THE FIELD OF SOCIAL CARE.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE THROUGHOUT ENGLAND.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window