VALE OF EVESHAM COMMUNITY FIRST RESPONDERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We respond to emergency calls when called upon by the West Midlands Ambulance Service. We also work to increase awareness, availability and the use of life saving resources within our local communities. We will use our assets in the best possible way, for the benefit of the local communities we serve.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaerloyw
- Swydd Gaerwrangon
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 05 Tachwedd 2009: Cofrestrwyd
- VOECFR.ORG (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY JOHN HAINES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Robin Adrian Farnworth | Ymddiriedolwr | 05 August 2017 |
|
|
||||
MARGARET PATRICIA HOSKINS | Ymddiriedolwr | 13 January 2012 |
|
|
||||
SALLY MARIE WARREN | Ymddiriedolwr | 05 January 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £287 | £249 | £677 | £3.17k | £16 | |
|
Cyfanswm gwariant | £198 | £216 | £2.77k | £1.93k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 25 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17 SEPTEMBER 2009
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH OF PATIENTS OF THE WEST MIDLANDS AMBULANCE SERVICE (WMAS) IN THE BROADWAY, EVESHAM, AND PERSHORE AREAS BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF EMERGENCY MEDICAL CARE DURING 999 CALLS TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH OF THE PATIENTS OF WMAS IN THE BROADWAY, EVESHAM AND PERSHORE AREAS BY ASSISTING IN THE PROVISION OF EQUIPMENT , FACILITIES AND SERVICES TO COMMUNITY FIRST RESPONDERS IN THE AREA, WHERE THIS EQUIPMENT, FACILITIES AND SERVICES ARE NOT NORMALLY PROVIDED BY THE STATUTORY AUTHORITIES.
Maes buddion
THE BROADWAY, EVESHAM,AND PERSHORE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
33 PENSHAM
PERSHORE
WR10 3HB
- Ffôn:
- 01386554417
- E-bost:
- info@voecfr.org.uk
- Gwefan:
-
voecfr.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window