Hanes ariannol PHILADELPHIA WESLEYAN REFORM CHURCH

Rhif yr elusen: 1134622
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £8.45k £5.08k £5.09k £6.04k £5.82k
Cyfanswm gwariant £6.37k £4.34k £3.45k £4.90k £5.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A