PHILADELPHIA WESLEYAN REFORM CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We hold two religious services each Sunday, to which all are welcome, any age, disabled. We run a weekly mother and toddler group. We hold a fortnightly midweek act of worship and a fortnightly 'home produce' sale with refreshments - both these events for any age and any ethnic group. Coffee mornings are held on a Saturday. All the above are advertised on the church noticeboard.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Sheffield
Llywodraethu
- 03 Mawrth 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISS D .MANN | Cadeirydd |
|
|
|||||
JONATHAN BEN YOUDAN | Ymddiriedolwr | 07 November 2012 |
|
|||||
MRS R. HOLMES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR E. HODSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MISS J. SENIOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.45k | £5.08k | £5.09k | £6.04k | £5.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.37k | £4.34k | £3.45k | £4.90k | £5.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Medi 2024 | 332 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Chwefror 2022 | 94 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
REFERENCE DEED DATED 23 FEBRUARY 1965
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES FOR THE TIME BEING SHALL AT ALL TIMES PERMIT THE SAID PREMISES AND THE CHAPEL SCHOOL OR OTHER BUILDINGS FROM TIME TO TIME STANDING THEREON TO BE USED AND OCCUPIED AND ENJOYED AS A PLACE FOR THE PUBLIC WORSHIP OF GOD AND FOR THE INSTRUCTION OF CHILDREN AND ADULTS UNDER THE DIRECTION OF THE SOCIETY OR CHURCH ASSEMBLING FOR WORSHIP THEREON IN CONNECTION WITH THE SAID DENOMINATION OR CONNEXION ACCORDING TO THE PRINCIPLES CONSTITUTION USAGES POLITY AND RULES FROM TIME TO TIME OF THE SAID DENOMINATION AND ALSO FOR THE PROMOTION OF SUCH OTHER RELIGIOUS, EDUCATIONAL OR CHARITABLE PURPOSES AS THE SAID SOCIETY OR CHURCH SHALL FROM TIME TO TIME DIRECT.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Philadelphia Wesleyan Reform Church
Upperthorpe Road
Sheffield
S6 3EA
- Ffôn:
- 01142863435
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window