Hanes ariannol CALVARY CHAPEL SOUTHAMPTON LIMITED

Rhif yr elusen: 1132627
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £30.74k £31.36k £33.45k £30.02k £31.91k
Cyfanswm gwariant £29.94k £24.38k £22.47k £28.18k £41.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A