THE PHOENIX RESOURCE CENTRE (NORTHAMPTON) LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE PROTECTION AND PRESERVATION OF THE ENVIRONMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE PROMOTION OF WASTE REDUCTION, RE-USE RECLAMATION, RECYCLING, USE OF RECYCLED PRODUCTS AND THE USE OF SURPLUS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,600 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
1040 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
- Djibouti
- Ghana
- Somalia
Llywodraethu
- 11 Ionawr 2010: Cofrestrwyd
- THE PHOENIX RESOURCE CENTRE (Enw blaenorol)
- THE PHOENIX RESOURCE CENTRE (NORTHAMPTON) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN WALTER RICHARDSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Bayo Alaba | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
MR ANDY RICHARDSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARGARET ANN RICHARDSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £163.57k | £135.27k | £214.13k | £214.56k | £196.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £148.89k | £113.10k | £213.41k | £205.29k | £199.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £77.00k | £68.32k | £5.60k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 151 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 151 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 27 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 27 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 21 Mawrth 2023 | 83 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 21 Mawrth 2023 | 83 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 31 Mawrth 2022 | 93 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 31 Mawrth 2022 | 93 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 26 Mawrth 2021 | 87 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 26 Mawrth 2021 | 87 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 24 SEPTEMBER 2009
Gwrthrychau elusennol
THE PROTECTION AND PRESERVATION OF THE ENVIRONMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE PROMOTION OF WASTE REDUCTION, RE-USE RECLAMATION, RECYCLING, USE OF RECYCLED PRODUCTS AND THE USE OF SURPLUS.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL .
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 10 - 11
Bevan Close
Finedon Road Industrial Estate
WELLINGBOROUGH
Northamptonshire
NN8 4BL
- Ffôn:
- 07415104440
- E-bost:
- info@phoenixresourcecentre.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window