Hanes ariannol HELP ON YOUR DOORSTEP
Rhif yr elusen: 1133145
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £817.02k | £835.09k | £998.56k | £955.62k | £974.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £781.61k | £871.35k | £924.04k | £945.97k | £1.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £135.78k | N/A | £60.26k | £62.33k | £62.37k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £216.50k | £403.88k | £219.11k | £200.22k | £186.82k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £144.48k | £167.52k | £199.43k | £229.41k | £153.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £672.55k | £667.58k | £796.76k | £725.24k | £821.11k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £2.36k | £974 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £776.48k | £868.97k | £922.23k | £945.96k | £1.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.13k | £2.38k | £1.81k | £3 | £2.87k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.50k | £5.89k | £5.12k | £5.64k | £7.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.