MORECAMBE BRASS BAND ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity aims to advance public appreciation of brass band music and the playing of brass instruments by providing opportunities for players of all ages and abilities to make music together and to perform at concerts, contests and other musical events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cumbria
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 09 Rhagfyr 2009: Cofrestrwyd
- MORECAMBE BRASS BAND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUART BATESON | Cadeirydd | 17 January 2012 |
|
|
||||
Pauline Elizabeth Bateson | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
David Robert Dyer | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
OLIVER KERNTHALER | Ymddiriedolwr | 06 December 2013 |
|
|
||||
SAMANTHA BARBARY | Ymddiriedolwr | 17 January 2012 |
|
|
||||
SHEILA GRUNDY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL GRAHAM SEAGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LYDIA MARY KERNTHALER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN EDWARD BACKHOUSE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.32k | £14.67k | £10.32k | £15.81k | £16.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.72k | £6.53k | £16.82k | £18.47k | £19.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £11.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 19 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 06 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 06 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ADOPTED 23/11/2009 AS AMENDED ON 16/11/2010
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE PUBLIC APPRECIATION OF BRASS BAND MUSIC AND THE PLAYING OF BRASS INSTRUMENTS. B) TO PROVIDE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS OF ALL AGES AND LEVELS OF ABILITY TO MAKE MUSIC TOGETHER AND TO PERFORM IN CONCERTS, CONTESTS, AND OTHER MUSICAL EVENTS. C) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THOSE WHO JOIN WISHING TO LEARN TO PLAY OR IMPROVE THEIR PLAYING OF A BRASS INSTRUMENT BY PROVIDING PRACTICE FACILITIES, TUITION AND INSTRUMENTS.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
20 RUSHLEY DRIVE
HEST BANK
LANCASTER
LA2 6EF
- Ffôn:
- 01524822015
- E-bost:
- iandsgrundy@tiscali.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window