Hanes ariannol HUO FAMILY FOUNDATION (UK) LIMITED
Rhif yr elusen: 1133206
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.71m | £15.41m | £18.95m | £21.06m | £21.98m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.36m | £5.47m | £6.31m | £5.41m | £6.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.86m | £14.19m | £18.35m | £18.67m | £20.86m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £849.74k | £1.22m | £596.13k | £2.39m | £1.12m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.36m | £5.16m | £5.31m | £4.55m | £6.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £315.41k | £998.69k | £861.22k | £239.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £70.32k | £257.46k | £377.51k | £508.14k | £665.81k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £12.09m | £4.87m | £4.90m | £4.02m | £5.78m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £861.42k | £817.58k | £189.30k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.