Hanes ariannol COVENTRY SOMALI MUSLIM COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1134765
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2015 | 01/04/2016 | 01/04/2017 | 01/04/2018 | 01/04/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.40k | £22.67k | £20.07k | £7.57k | £34.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £66.43k | £14.01k | £22.46k | £12.42k | £29.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.