SAVE THE ORANGUTAN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fundraising for the Orangutan
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Indonesia
- Malaysia
Llywodraethu
- 09 Rhagfyr 2009: Cofrestrwyd
- BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL FOUNDATION (GLOBAL) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanne Guertler | Cadeirydd | 04 August 2017 |
|
|
||||
Joel Cian Evans | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Henrik Bonne | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.39k | £23.99k | £100.10k | £21.39k | £21.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.22k | £26.80k | £48.91k | £39.65k | £27.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8 MAY 2009 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 12 JANUARY 2011
Gwrthrychau elusennol
3. THE OBJECTS OF THE CHARITY (THE "OBJECTS") ARE TO PROMOTE AND SUPPORT PROJECTS CONCERNING THE CONSERVATION AND SURVIVAL OF THE WORLD ORANG-UTAN POPULATION AND THE PROTECTION OF THEIR HABITAT AND THE FLORA AND FAUNA WITHIN SUCH HABITAT, INCLUDING (BUT WITHOUT LIMITATION OF THE FOREGOING): 3.1 TO PROMOTE AND SUPPORT THE PROJECTS CONDUCTED BY BORNEO ORANG-UTAN SURVIVAL FOUNDATION IN INDONESIA ("BOSF") CONCERNING THE SURVIVAL AND CONSERVATION OF THE WORLD ORANG-UTAN POPULATION; 3.2 TO PROMOTE, CO-ORDINATE AND SUPPORT OTHER INSTITUTIONS, ORGANISATIONS AND SOCIETIES, WHETHER IN THE UNITED KINGDOM OR ELSEWHERE AND WHETHER OF A LOCAL OR INTERNATIONAL NATURE ESTABLISHED TO PROMOTE AND SUPPORT THE CONSERVATION PROJECTS CONDUCTED BY BOSF INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) NATIONAL MEMBER ORGANISATIONS; 3.3 TO ENCOURAGE AND PROMOTE THE EDUCATION AND AWARENESS OF THE PUBLIC IN THE UNITED KINGDOM AND THROUGHOUT THE WORLD, CONCERNING THE CONSERVATION OF THE NATURAL ENVIRONMENT AND ITS CONTRIBUTION TOWARDS THE SURVIVAL OF THE WORLD ORANG-UTAN POPULATION
Maes buddion
INDONESIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Save The Orangutan
C/O Smarties Bookkeeping Limited
The Keep
Creech Castle
Taunton
TA1 2DX
- Ffôn:
- +4533930650
- E-bost:
- info@savetheorangutan.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window