THE REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD (ROCK OF REDEMPTION (APATA IRAPADA) CHADWELL HEATH)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objectives of the church are: The advancement of the Christian faith worldwide The relief of poverty
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Llundain
- Essex
- Redbridge
- Nigeria
Llywodraethu
- 28 Hydref 2009: Cofrestrwyd
- THE REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD (ROCK OF REDEMPTION (APATA IRAPADA) CHADWELL HEATH) LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adejoke Olubodun-Niyi | Ymddiriedolwr | 28 July 2024 |
|
|||||
Atinuke Ekundayo-Kehinde | Ymddiriedolwr | 28 July 2024 |
|
|
||||
Mutiat Kuku | Ymddiriedolwr | 28 July 2024 |
|
|
||||
OYEYEMI BABASANYA KUKU | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.98k | £70.69k | £67.67k | £70.82k | £95.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £59.69k | £66.26k | £64.47k | £73.50k | £107.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.91k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 04 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 04 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 07 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 07 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 26 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 26 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 02/09/2009 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 14/12/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/03/2011
Gwrthrychau elusennol
1 THE ADVANCEMENT OF RELIGION - TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION IN UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY CONSIDER APPROPRIATE 2 ADVANCEMENT OF EDUCATION - TO ADVANCE EDUCATION WITH THE CHRISTIAN PRINCIPLES IN UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY CONSIDER APPROPRIATE 3 RELIEF OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS - TO RELIEVE PEOPLE WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS IN THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY CONSIDER APPROPRIATE
Maes buddion
UNITED KINGDOM OR THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
168 High Road
ROMFORD
RM6 6LU
- Ffôn:
- 07904454339
- E-bost:
- yemikukzy@yahoo.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window