ymddiriedolwyr ST PAULS (SPENNYMOOR) CENTRE LTD
Rhif yr elusen: 1133347
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maureen Aspey | Cadeirydd | 28 August 2011 |
|
|
||||
Shelley Louise Tindale | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Christopher James Tindale | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Laura Marie Birkin | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
John Leslie May | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Philip Brown | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|
||||
Rev Matthew Paul Tarling | Ymddiriedolwr | 02 June 2014 |
|
|
||||
Greta Taylor | Ymddiriedolwr | 18 December 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.