Ymddiriedolwyr CANTERBURY AND EAST KENT METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1132654
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

49 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Rosemary Bending Ymddiriedolwr 01 February 2025
Dim ar gofnod
Roger Victor Rigg Ymddiriedolwr 01 February 2025
Dim ar gofnod
Susan Jennifer Spencer Boulden Ymddiriedolwr 01 February 2025
Dim ar gofnod
Ruth Potter Ymddiriedolwr 03 September 2023
Dim ar gofnod
Rev Danny Wheadon Ymddiriedolwr 01 September 2023
ST. PETER'S METHODIST CHURCH CANTERBURY
Derbyniwyd: 19 diwrnod yn hwyr
Rev Deborah Borda Ymddiriedolwr 14 March 2023
Dim ar gofnod
Daphne Tutton Ymddiriedolwr 14 March 2023
Dim ar gofnod
Rev Alison Elizabeth Walker MA BA Hons Ymddiriedolwr 14 March 2023
Dim ar gofnod
Kittisha Marion Pyke Ymddiriedolwr 01 January 2023
Dim ar gofnod
Andrew Bell Ymddiriedolwr 01 September 2022
ST. PETER'S METHODIST CHURCH CANTERBURY
Derbyniwyd: 19 diwrnod yn hwyr
PETER GRAHAM MITCHELL Ymddiriedolwr 01 September 2022
MONKTON VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Gillian Todd Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Susan Doris Randall Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Rev Ruth Lucy Armstrong Ymddiriedolwr 01 August 2022
Dim ar gofnod
Dennis Alfred Jarvis Ymddiriedolwr 13 June 2022
Dim ar gofnod
Richard John Cockell Ymddiriedolwr 08 June 2021
ST. PETER'S METHODIST CHURCH CANTERBURY
Derbyniwyd: 19 diwrnod yn hwyr
Elizabeth Anne Beck Ymddiriedolwr 09 March 2021
Dim ar gofnod
Rev Wesley Hampton Ymddiriedolwr 10 September 2020
Dim ar gofnod
Rev Catherine Margaret WAGSTAFF Ymddiriedolwr 10 September 2020
CHRISTIANS TOGETHER IN DOVER
Derbyniwyd: Ar amser
Pat Stringer Ymddiriedolwr 01 December 2019
Dim ar gofnod