ymddiriedolwyr SOUTH DEVON CIRCUIT OF THE METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1132517
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Daniel Haylett | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Elizabeth Paisley | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
SUSAN JANET MORGAN | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
||||
Rachel Ann Mitchell | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
||||
Mary Margaret Sanders | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
David Monk | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
John Henry Gordon Sargeant | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
Sally Irene Sargeant BSc | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||
Bob Hamblin | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||
Greta Margaret Wills BSc | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||
Sandra Pauline Litchfield | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
DAVID CHARLES MORGAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.