Hanes ariannol THE TABERNACLE GLOBAL MINISTRIES
Rhif yr elusen: 1132617
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.35m | £997.36k | £1.51m | £1.74m | £2.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £801.53k | £771.39k | £1.05m | £3.03m | £1.91m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £35.91k | £9.32k | £403.64k | £473.31k | £96.33k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.30m | £951.87k | £1.49m | £1.72m | £1.65m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £27.07k | £26.84k | £10.59k | £14.89k | £43.12k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £976 | £18.25k | £5.52k | £13.55k | £1.98k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £125 | £399 | £107 | £8 | £2.24k | |
|
Incwm - Arall | £23.00k | £0 | £0 | £0 | £500.45k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £781.07k | £750.00k | £1.03m | £3.01m | £1.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £20.46k | £21.39k | £12.11k | £16.31k | £10.93k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.49k | £5.09k | £5.74k | £7.13k | £16.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £2.95k | £1.75k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.