STEYNING DOWNLAND SCHEME

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Engaging local people, and young people in particular, in enhancing the natural beauty of the surroundings for the benefit of the community, the land and its wildlife, including conservation research and work, community events, education and recreation opportunities, volunteer groups, participation of local community, particularly young people, in decision making and practical development work.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Brighton And Hove
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 25 Tachwedd 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev PETER JAMES BUTCHERS | Ymddiriedolwr | 11 March 2022 |
|
|
||||||||
Sarah Lavery | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|||||||||
MR GRAHAM BROAD | Ymddiriedolwr | 17 February 2017 |
|
|
||||||||
Andrew Armitage | Ymddiriedolwr | 04 December 2013 |
|
|||||||||
RICHARD JOHN GORING | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.35k | £55.78k | £38.80k | £72.55k | £51.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.98k | £36.89k | £37.58k | £55.28k | £41.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 05 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 01 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27 JUNE 2009
Gwrthrychau elusennol
3A TO PROMOTE THE EDUCATION AND STUDY OF ALL MATTERS RELATING TO CONSERVATION AND THE ENVIRONMENT 3B TO ENABLE AND ENCOURAGE CONSERVATION OF THE NATURAL RESOURCES AND HABITATS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC 3C TO EDUCATE AND ENCOURAGE THE PUBLIC, AND LOCAL YOUNG PEOPLE IN PARTICULAR, IN AN UNDERSTANDING OF THE NATURAL ENVIRONMENT 3D IN THE CONTEXT OF THE OBJECTS IN CLAUSES 3A TO 3C ABOVE TO WORK IN ACCORDANCE WITH THE MORAL PRINCIPLES AND THE SPIRIT OF LOVE THAT AUTHENTICATES THE CHRISTIAN FAITH, IN A MANNER WHICH DEMONSTRATES CHRISTIAN STEWARDSHIP OF THE ENVIRONMENT. FOR THE PURPOSES OF THESE OBJECTS 'CHRISTIAN FAITH' MEANS THE CHRISTIAN FAITH AS REVEALED AND EXPRESSED IN THE HOLY SCRIPTURES OF BOTH OLD AND NEW TESTAMENTS IN EACH CASE IN THE AREA OF EAST AND WEST SUSSEX AND THE CITY OF BRIGHTONN
Maes buddion
THE AREA OF EAST AND WEST SUSSEX AND THE CITY OF BRIGHTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Steyning Downland Scheme
53 High Street
Steyning
West Sussex
BN44 3RE
- Ffôn:
- 01903817996
- E-bost:
- SDS@wistonestate.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window