Hanes ariannol THE UNDY CHURCH AND COMMUNITY HALL LIMITED

Rhif yr elusen: 1133437
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/03/2021 31/03/2022
Cyfanswm Incwm Gros £7.53k £7.49k £8.09k £1.32k £0
Cyfanswm gwariant £11.53k £6.95k £5.86k £7.58k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A