WEST PENNINE MOORS METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Umbrella for the Methodist churches in the West Pennine Moors Methodist Circuit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

61 Ymddiriedolwyr
81 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Blackburn With Darwen
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- BLACKBURN METHODIST CIRCUIT (Enw blaenorol)
- BLACKBURN WITH DARWEN METHODIST CIRCUIT (Enw blaenorol)
- WEST PENNINE MOORS METHODISTCIRCUIT (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
60 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Philip John Gough | Cadeirydd | 01 September 2024 |
|
|||||
John Bryan Lamb | Ymddiriedolwr | 23 February 2025 |
|
|
||||
Fiona Murtagh | Ymddiriedolwr | 28 October 2024 |
|
|
||||
JUNE LITTLEMORE | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Rev Lesley Dinham | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Simon Rumble | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Simon Pearce Huggill | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Carl Anthony Fairclough | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||
Sheila Parker | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Rev Keith William Borwick | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Richard Anthony Gunston | Ymddiriedolwr | 07 July 2023 |
|
|
||||
Dr GJ Murali | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Helen Pilkington | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Duncan Turner | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Susan Rumble | Ymddiriedolwr | 02 January 2023 |
|
|
||||
Dr Katherine Elizabeth Burn | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Geraldine Simister | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Rev Matthew Smith | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Linda Margaret Saunders | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Catherine Young | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
THOMAS ALAN ISHERWOOD | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Ruth Margaret Howarth | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Rev Elizabeth Anne Kirova | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
John Venables | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Dr Victoria Higham | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
HAZEL VENABLES | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Margaret Taylor | Ymddiriedolwr | 17 June 2020 |
|
|
||||
Sarah Fairclough | Ymddiriedolwr | 17 June 2020 |
|
|
||||
Rev Andrew Paul Turner | Ymddiriedolwr | 15 June 2020 |
|
|
||||
ARTHUR GEORGE GRIME | Ymddiriedolwr | 15 June 2020 |
|
|||||
David Albert Foster | Ymddiriedolwr | 15 June 2020 |
|
|
||||
Katherine Debra Prescott | Ymddiriedolwr | 08 June 2020 |
|
|
||||
Marie Moran | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Michael Bancroft BSc PGCE | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Karen Elizabeth Rowley | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Kathryn Hodkinson | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
David Stuttard | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Carl Fairclough | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
PATRICIA ANNE PEDDIE | Ymddiriedolwr | 07 January 2015 |
|
|
||||
JEAN SCOTT FISH | Ymddiriedolwr | 07 January 2015 |
|
|
||||
Rev JAMES HENDERSON | Ymddiriedolwr | 07 January 2015 |
|
|
||||
CHARLOTTE RUMBLE | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
SHIRLEY HEATON | Ymddiriedolwr | 12 May 2014 |
|
|||||
JACKIE LAMBERT | Ymddiriedolwr | 22 August 2013 |
|
|
||||
PAUL EDWARD RUMBLE | Ymddiriedolwr | 09 January 2013 |
|
|
||||
BARBARA PILLING | Ymddiriedolwr | 18 December 2012 |
|
|
||||
DOREEN PRESCOTT | Ymddiriedolwr | 17 December 2012 |
|
|
||||
HELEN PLUMMER | Ymddiriedolwr | 17 December 2012 |
|
|
||||
JEAN TAYLOR | Ymddiriedolwr | 05 December 2012 |
|
|
||||
HILARY PHYLLIS THOBURN | Ymddiriedolwr | 05 December 2012 |
|
|
||||
JOHN MARSDEN BIRTWISTLE | Ymddiriedolwr | 05 December 2012 |
|
|
||||
SARAH WEAL | Ymddiriedolwr | 05 December 2012 |
|
|||||
DAVID HAWORTH | Ymddiriedolwr | 05 December 2012 |
|
|
||||
SHIRLEY CROOK | Ymddiriedolwr | 05 December 2012 |
|
|
||||
Rev CHRISTINE LEECH | Ymddiriedolwr | 05 December 2012 |
|
|
||||
REV T YOUNG | Ymddiriedolwr | 12 December 2011 |
|
|
||||
VALERIE GREGORY | Ymddiriedolwr | 18 October 2011 |
|
|
||||
PATRICIA SCOTT BANCROFT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIAN PEEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS E PEEL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £373.98k | £338.45k | £278.00k | £571.01k | £257.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £371.46k | £383.29k | £337.30k | £271.91k | £344.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £185 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £570.95k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £271.91k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | 15 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 15 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 15 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 26 Medi 2022 | 88 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 26 Medi 2022 | 88 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 24 Tachwedd 2021 | 147 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 24 Tachwedd 2021 | 147 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) AS AMENDED 4/7/12
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARIT0ABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Circuit Office
Antley Methodist Church
Blackburn Road
Accrington
Lancashire
BB5 0DE
- Ffôn:
- 07988 177525
- E-bost:
- wpmcircuit@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window