EDUCATION FOR INDIGENT GIRLS IN AFRICA (EFIG)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SPONSORS THE EDUCATION OF POOR GIRLS IN NIGERIA (LAGOS,PORT HARCOURT AND ASABA) AND ACCRA IN GHANA BETWEEN THE AGES OF 5 AND 18 YEARS. FEEDING, TRANSPORT AND HEALTH COSTS ARE PAID BY CHARITY. AFTER EDUCATION THE GIRLS ARE GIVEN FURTHER TRAINING IF NEEDED TO HELP GAIN EMPLOYMENT OR AID TO START UP A SMALL BUSINESS (EMPLOYMENT AND ENTERPRISES SCHEME). FUNDS ARE RAISED FOR THE ABOVE IN THE UK
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Ealing
- Ghana
- Nigeria
Llywodraethu
- 24 Chwefror 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALISTAIR AKINLAMI ISAACS-SODEYE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Belinda McLaughlan | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|||||
Dr Alice Mears | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Caroline Bishop | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.89k | £7.51k | £6.15k | £5.33k | £4.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.15k | £10.22k | £1.84k | £2.30k | £4.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 16 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 17 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 25 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 28 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 24 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 25 JANUARY 2010
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF YOUNG PEOPLE IN AFRICA, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY GIRLS (AGED 5-18) IN NIGERIA BY. A) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC. B) THE RELIEF OF POVERTY AND THE PRESERVATION OF GOOD HEALTH. 2) TO ADVANCE IN LIFE AND HELP YOUNG PEOPLE THROUGH PROVIDING SUPPORT AND ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS.
Maes buddion
AFRICA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
181 Castelnau
London
SW13 9ER
- Ffôn:
- 07737337347
- E-bost:
- alistairefig@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window