Hanes ariannol THE HIVE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1132710
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £226.02k £230.97k £168.97k £135.99k £98.01k
Cyfanswm gwariant £276.38k £324.40k £212.84k £135.08k £124.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £50.57k N/A N/A N/A