THE DICK WHITE CHARITABLE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance education in veterinary medicine for the benefit of the public by providing or assisting in the provision of education, training and research
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 18 Mai 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Jane Heywood | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Dr Olivier Taeymans | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Christine White | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Professor Neil Gorman | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Richard Miller | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Janette Frances Wade | Ymddiriedolwr | 20 June 2013 |
|
|
||||
PROF RICHARD ANDREW STANLEY WHITE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.17k | £7.02k | £5.37k | £79.89k | £16.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.17k | £6.36k | £5.78k | £6.72k | £49.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 26 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 04 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 04 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 12 Awst 2022 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 08 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 30 SEPTEMBER 2009 AS AMENDED BY WRITTEN RESOLUTION 15 APRIL 2010
Gwrthrychau elusennol
1 TO ADVANCE EDUCATION IN VETERINARY MEDICINE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING AND RESEARCH AND THE DISSEMINATION OF THE USEFUL RESULTS OF THE RESEARCH INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO ASSISTANCE TO STUDENTS OF VETERINARY MEDICINE AND RESEARCH INTO ANIMAL DISEASES, AND 2 TO PROVIDE FINANCIAL, CLINICAL OR OTHER SUPPORT TO SUCH ANIMAL WELFARE ORGANISATIONS OR PROJECTS WHICH ARE CONSIDERED CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL AND OVERSEAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
STATION FARMHOUSE
LONDON ROAD
SIX MILE BOTTOM
NEWMARKET
CB8 0UH
- Ffôn:
- 01638590657
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window