Hanes ariannol BARROW TRANSPORT MUSEUM TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 1134602
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £44.18k £38.52k £36.48k £61.37k £54.18k
Cyfanswm gwariant £49.84k £35.97k £42.89k £57.94k £50.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £7.50k N/A N/A N/A