ALL PAKISTAN WOMEN'S ASSOCIATION UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
July 5th 2010 The charity was launched at the House of Lords through the kind Patronage of Baroness Flather and Chief Guest was the Lord Speaker Baroness Hayman. The Charity reflects Pakistani women of the United Kingdom and that our Friends For Life should be women of Pakistani origin as well as women of other nationalities who have an affinity for Pakistan.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Birmingham
- Dinas Manceinion
- Llundain Fwyaf
- Pakistan
Llywodraethu
- 19 Mai 2010: Cofrestrwyd
- THE UK ALL PAKISTAN WOMENS ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seemi Saeed Awan | Cadeirydd | 22 March 2018 |
|
|
||||
KIRAN ALI | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Samia Ali | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Nausheen Ahmed | Ymddiriedolwr | 03 October 2020 |
|
|
||||
Memona Baig | Ymddiriedolwr | 03 October 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.08k | £18.32k | £24.99k | £24.69k | £19.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.78k | £17.77k | £23.46k | £21.23k | £20.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ebrill 2024 | 89 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Mawrth 2023 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Mawrth 2021 | 30 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED MADE 11 NOVEMBER 2009 AS AMENDED ON 27/01/2015 AS AMENDED ON 29 JUN 2016
Gwrthrychau elusennol
1 TO PREVENT OR RELIEVE THE POVERTY AND SICKNESS AND PROMOTE THE MENTAL, PHYSICAL, SEXUAL AND EMOTIONAL HEALTH OF PAKISTANI WOMEN IN ANY PART OF THE WORLD 2 TO PROMOTE EQUALITY OF OPPORTUNITY BETWEEN PAKISTANI WOMEN AND MEN IN ANY PART OF THE WORLD 3 TO ADVANCE THE EDUCATION OF PAKISTANI WOMEN IN ANY PART OF THE WORLD 4 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ANY PART OF THE WORLD IN SUBJECTS RELATING TO ECONOMIC CONDITIONS, THE MENTAL, PHYSICAL AND EMOTIONAL HEALTH OF PAKISTANI WOMEN AND MATTERS RELATING TO EQUALITY OF OPPORTUNITY BETWEEN PAKISTANI WOMEN AND MEN THROUGHOUT THE WORLD
Maes buddion
ANY PART OF THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Laurel Way
South Woodford
London
E18 2UA
- Ffôn:
- 07950049988
- E-bost:
- seemi@apwa.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window