ANA LEAF FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of sickness and the preservation of health anywhere in the world, the promotion of medical research anywhere in the world, the advancement of education and education facilities, such other charitable purposes according to the laws of England and Wales.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 11 Rhagfyr 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMANDA CATHERINE SIMMONS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HAYLEY DE PUTRON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £502.50k | £502.50k | £2.50k | £4.00m | £101.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £561.69k | £432.66k | £160.39k | £575.43k | £1.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £500.00k | £500.00k | N/A | £4.00m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £2.50k | £2.50k | N/A | £2.50k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £529.63k | £401.80k | N/A | £535.35k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.10k | £7.30k | N/A | £7.60k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £444.45k | £350.87k | N/A | £426.47k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £32.05k | £30.86k | N/A | £40.08k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17 NOVEMBER 2009
Gwrthrychau elusennol
(A) THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF HEALTH ANYWHERE IN THE WORD AND IN PARTICULAR AMONG PEOPLE IN THE UK AND THE CHANNEL ISLANDS; (B) THE PROMOTION OF MEDICAL RESEARCH ANYWHERE IN THE WORLD AND IN PARTICULAR THE SUPPORT OF RESEARCH AND DISSEMINATION OF THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH WITH THE AIM OF IMPROVING HEALTH; (C) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION ANYWHERE IN THE WORLD AND IN PARTICULAR AMONG PEOPLE IN THE UK AND THE CHANNEL ISLANDS; AND (D) THE PROMOTION OF SUCH OTHER PURPOSES BEING EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PO BOX 155
JERSEY
JE45NS
- Ffôn:
- 07797892310
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window